Készült: 2024.09.20.03:38:57
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1994-98
Ifjúsági és gyermekérdekvédő társadalmi szervezeteket támogató albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1995.02.02. |
Megszűnés | 1998.06.17. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Társ. szerv. ktgv. tám. elők. bizottság |
Ifjúsági és gyermekérdekvédő társadalmi szervezeteket támogató albizottság tagjainak változásai (6 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Hajdú Zoltán (SZDSZ) | Elnök | 1997.03.13. | 1998.06.17. | Rózsa Edit (SZDSZ) |
Rózsa Edit (SZDSZ) | Elnök | 1995.02.02. | 1997.03.13. | |
Haller Zoltán (MSZP) | Tag | 1995.02.02. | 1998.06.17. | |
Körösfői László (MSZP) | Tag | 1996.02.22. | 1998.06.17. | |
Dr. Kelemen András (MDF) | Tag | 1998.02.05. | 1998.06.17. | |
István József (FKGP) | Tag | 1995.02.02. | 1998.06.17. | |
Zsigmond Attila (Néppárt-MDNP) | Tag | 1996.04.16. | 1998.06.17. |