Készült: 2024.09.23.03:26:35
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Falusi turizmus albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.06.19. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Idegenforgalmi bizottság |
Falusi turizmus albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Páva Zoltán (MSZP) | Elnök | 2002.06.19. | 2006.05.15. | |
Herbály Imre (MSZP) | Tag | 2002.09.24. | 2006.05.15. | |
Dr. Horváth Klára (MSZP) | Tag | 2002.09.24. | 2006.05.15. | |
Horváth László (Fidesz) | Tag | 2002.09.24. | 2006.05.15. | |
Nógrádi László (Fidesz) | Tag | 2002.09.24. | 2006.05.15. |
Falusi turizmus albizottság üléseinek megjelenítése