Készült: 2024.09.22.19:21:17
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2018-2022
Vállalkozásfejlesztési bizottság tagjai változásának elrejtése
Vállalkozásfejlesztési bizottság tagjainak változásai (11 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | Elnök | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Bányai Gábor (Fidesz) | Alelnök | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Szatmáry Kristóf (Fidesz) | Alelnök | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Molnár Gyula (MSZP) | Alelnök | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Becsó Zsolt (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Gelencsér Attila (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Ovádi Péter (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Tasó László (Fidesz) | Tag | 2018.06.04. | 2022.05.01. | |
Dr. Tiba István (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2020.07.03. | |
Hollik István (KDNP) | Tag | 2020.07.03. | 2022.05.01. | Dr. Tiba István (Fidesz) |
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Tordai Bence (Párbeszéd) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Vállalkozásfejlesztési bizottság | Fidesz | 6 | 54.55% |
Jobbik | 1 | 9.09% | |
KDNP | 1 | 9.09% | |
MSZP | 2 | 18.18% | |
Párbeszéd | 1 | 9.09% | |
Összesen | 11 | 100.00% |
Vállalkozásfejlesztési bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
A Vállalkozásfejlesztési bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság | 2018.06.25. | 2022.05.01. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok