Készült: 2024.09.19.18:09:09
Dinamikus lap
Dr. Balás István
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
1990-94 | MDF | frakciótitkár | 1990.05.02. | 1991.08.01. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
jegyző | 1990.05.02. | 1990.06.11. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1990-94 | Borsod-Abaúj-Zemplén 2. OEVK | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi doktor | József Attila Tudományegyetem | 1972 |