Készült: 2024.09.23.12:03:15
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
Az Egészségügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2006.10.04. |
Megszűnés | 2010.05.13. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Egészségügyi bizottság |
Az Egészségügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (6 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) | Elnök | 2006.10.04. | 2010.05.13. | |
Fetser János (MSZP) | Tag | 2008.12.04. | 2010.05.13. | Tukacs István (MSZP) |
Dr. Nyul István (MSZP) | Tag | 2006.10.04. | 2010.05.13. | |
Dr. Tóth István (MSZP) | Tag | 2006.10.04. | 2010.05.13. | |
Tukacs István (MSZP) | Tag | 2008.09.24. | 2008.12.01. | Dr. Vojnik Mária (MSZP) |
Dr. Vojnik Mária (MSZP) | Tag | 2006.10.04. | 2008.05.05. | |
Dr. Spiák Ibolya (Fidesz) | Tag | 2006.10.04. | 2008.09.24. | |
Dr. Nagy Kálmán (KDNP) | Tag | 2006.10.04. | 2010.05.13. | |
Béki Gabriella (SZDSZ) | Tag | 2006.10.04. | 2008.05.13. | |
Dr. Csáky András (független) | Tag | 2009.03.23. | 2010.05.13. | |
Dr. Csáky András (MDF) | Tag | 2006.10.04. | 2009.03.15. |
Az Egészségügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) üléseinek megjelenítése