Készült: 2024.09.26.11:01:31
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
A Rendészeti bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.06.13. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Rendészeti bizottság |
A Rendészeti bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (6 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Weszelovszky Zoltán (Fidesz) | Elnök | 2002.09.11. | 2006.05.15. | |
Nyakó István (MSZP) | Tag | 2003.12.01. | 2006.05.15. | |
Dr. Pusztai Gyula (MSZP) | Tag | 2003.12.01. | 2005.04.10. | |
Tóth Károly (MSZP) | Tag | 2003.12.01. | 2006.05.15. | |
Vadász István (MSZP) | Tag | 2003.12.01. | 2006.05.15. | |
Lengyel János (Fidesz) | Tag | 2003.12.01. | 2006.05.15. | |
Lezsák Sándor (MDF) | Tag | 2004.02.16. | 2004.11.07. | V. Németh Zsolt (MDF) 1 |
V. Németh Zsolt (MDF) 1 | Tag | 2003.12.01. | 2004.02.16. | |
Lezsák Sándor (független) | Tag | 2004.11.07. | 2006.05.15. | V. Németh Zsolt (MDF) 1 |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.