Készült: 2024.09.24.18:40:42
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Önkormányzati bizottság tagjai változásának elrejtése
Önkormányzati bizottság tagjainak változásai (22 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Bóka István (Fidesz) | Elnök | 2002.12.15. | 2003.06.23. | Szita Károly (Fidesz) |
Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) | Elnök | 2003.06.23. | 2006.05.15. | Dr. Bóka István (Fidesz) |
Szita Károly (Fidesz) | Elnök | 2002.05.15. | 2002.12.15. | |
Jauernik István (MSZP) | Alelnök | 2002.06.04. | 2006.05.15. | Szabó György (MSZP) |
Szabó György (MSZP) | Alelnök | 2002.05.15. | 2002.06.04. | |
Kósa Lajos (Fidesz) | Alelnök | 2002.05.15. | 2003.06.23. | |
Szalay Ferenc (Fidesz) | Alelnök | 2003.06.23. | 2006.05.15. | Kósa Lajos (Fidesz) |
Gulyás József (SZDSZ) | Alelnök | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Csabai Lászlóné (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Ecsődi László (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Géczi József Alajos (MSZP) | Tag | 2002.12.17. | 2003.11.17. | Gyárfás Ildikó (MSZP) |
Gy. Németh Erzsébet (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Gyárfás Ildikó (MSZP) | Tag | 2002.06.04. | 2002.12.17. | Jauernik István (MSZP) |
Hajdu László (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Jauernik István (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2002.06.04. | |
Dr. Mester László (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Nagy Nóra (MSZP) | Tag | 2003.11.17. | 2004.10.25. | Dr. Géczi József Alajos (MSZP) |
Pál Tibor (MSZP) | Tag | 2004.10.25. | 2006.05.15. | Nagy Nóra (MSZP) |
Papp József (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Puszta Béla (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Tóth Gyula (MSZP) | Tag | 2002.06.04. | 2006.05.15. | Dr. Demszky Gábor (SZDSZ) |
Warvasovszky Tihamér (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Básthy Tamás (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2003.06.23. | |
Dr. Bóka István (Fidesz) | Tag | 2003.06.23. | 2006.05.15. | Básthy Tamás (Fidesz) |
Búsi Lajos (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2003.06.23. | |
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Kósa Lajos (Fidesz) | Tag | 2003.06.23. | 2006.05.15. | Búsi Lajos (Fidesz) |
Kosztolányi Dénes (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2005.07.04. | |
Nagy Kálmán (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Tasó László (Fidesz) | Tag | 2005.07.04. | 2006.05.15. | Kosztolányi Dénes (Fidesz) |
Tóth Imre (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Demszky Gábor (SZDSZ) | Tag | 2002.05.15. | 2002.05.31. | |
Dr. Gémesi György (MDF) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
V. Németh Zsolt (MDF) 1 | Tag | 2002.05.15. | 2004.11.08. | |
V. Németh Zsolt (független) 1 | Tag | 2004.11.08. | 2006.05.15. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Önkormányzati bizottság | MSZP | 11 | 50.00% |
Fidesz | 8 | 36.36% | |
SZDSZ | 1 | 4.55% | |
MDF | 1 | 4.55% | |
független | 1 | 4.55% | |
Összesen | 22 | 100.00% |
Önkormányzati bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Az Önkormányzati bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2002.06.17. | 2006.05.15. | |
Európai integrációs albizottság | 2002.06.17. | 2006.05.15. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok