Készült: 2024.09.26.15:39:57
Dinamikus lap
Csabai Lászlóné
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.11.28. | 2005.12.01. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.10.24. | 2005.10.25. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.11.15. | 2004.11.16. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.05.03. | 2004.05.04. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.12.08. | 2003.12.09. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.03.17. | 2003.03.18. | |
1998-2002 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 1998.12.07. | 2000.12.31. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2002-2006 | Szabolcs-Szatmár-Bereg 2. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Országos lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Szabolcs-Szatmár-Bereg területi lista | 1994.06.28. | 1995.09.11. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | |
német |