Készült: 2024.09.26.15:13:51
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Építésügyi albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.07.09. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Gazdasági bizottság |
Építésügyi albizottság tagjainak változásai (7 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Várkonyi András (Fidesz) | Elnök | 1998.07.09. | 2002.05.14. | |
Dr. Horváth János (Fidesz) | Tag | 1999.03.24. | 2002.05.14. | |
Ivanics István (Fidesz) | Tag | 1999.11.05. | 2002.05.14. | |
Rigler Zoltán (Fidesz) | Tag | 1998.11.05. | 2002.05.14. | |
Farkas Imre (MSZP) | Tag | 1999.11.05. | 2002.05.14. | |
Fritz Péter (MSZP) | Tag | 1998.11.05. | 2002.05.14. | |
Balogh József (FKGP) | Tag | 1998.11.05. | 2002.05.14. | |
Dr. Zilahi József (MDF) | Tag | 1998.11.05. | 1999.10.11. |
Építésügyi albizottság üléseinek megjelenítése