Készült: 2024.09.22.21:51:43
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Olimpiai albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2001.06.13. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Önkormányzati bizottság |
Olimpiai albizottság tagjainak változásai (9 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Weszelovszky Zoltán (Fidesz) | Elnök | 2001.06.13. | 2002.05.14. | |
Kosztolányi Dénes (Fidesz) | Tag | 2001.10.09. | 2002.05.14. | |
Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) | Tag | 2001.10.09. | 2002.05.14. | |
Ecsődi László (MSZP) | Tag | 2001.10.09. | 2002.05.14. | |
Dr. Molnár János (MSZP) | Tag | 2001.10.09. | 2002.05.14. | |
Tóth Imre (FKGP) | Tag | 2001.10.09. | 2002.05.14. | |
Dr. Kóródi Mária (SZDSZ) | Tag | 2001.10.09. | 2002.05.14. | |
Dr. Gémesi György (MDF) | Tag | 2001.10.09. | 2002.05.14. | |
Dr. Lentner Csaba (MIÉP) | Tag | 2001.10.09. | 2002.05.14. |
Olimpiai albizottság üléseinek megjelenítése