Készült: 2024.09.20.09:12:53
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Élelmiszer-biztonsági albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.05.27. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Mezőgazdasági bizottság |
Élelmiszer-biztonsági albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) | Elnök | 2010.06.14. | 2014.05.05. | |
Hanó Miklós (Fidesz) | Tag | 2010.06.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz) | Tag | 2010.06.14. | 2012.12.31. | |
Tiffán Zsolt (Fidesz) | Tag | 2010.06.14. | 2014.05.05. | |
Harangozó Gábor István (MSZP) 1 | Tag | 2010.06.14. | 2014.05.05. | |
Varga Géza (Jobbik) | Tag | 2010.06.14. | 2014.05.05. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Élelmiszer-biztonsági albizottság üléseinek megjelenítése