Készült: 2024.09.26.22:00:43
Dinamikus lap
Pásztohy András
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.05.10. | 2004.05.11. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.02.16. | 2004.02.17. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.12.22. | 2003.12.22. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.06.16. | 2003.06.17. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi politikai államtitkár | 2004.10.04. | 2006.06.08. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2002-2006 | Somogy területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Somogy területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Somogy 2. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1985-90 | Somogy 4. OEVK | 1985.06.28. | 1990.04.30. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
főiskolai diploma | Mezőgazdasági Főiskola | 1973 | |
egyetemi diploma | Politikai Főiskola |