Készült: 2024.09.25.17:27:38
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1994-98
Alkotmányügyi, törvényelőkészítő, igazságügyi és ügyrendi bizottság tagjai változásának elrejtése
Alkotmányügyi, törvényelőkészítő, igazságügyi és ügyrendi bizottság tagjainak változásai (26 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Hack Péter (SZDSZ) | Elnök | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Bihari Mihály (MSZP) | Alelnök | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Csákabonyi Balázs (MSZP) | Alelnök | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Kónyáné dr. Kutrucz Katalin (MDF) | Alelnök | 1994.06.28. | 1996.03.10. | |
Kónyáné dr. Kutrucz Katalin (Néppárt-MDNP) | Alelnök | 1996.03.11. | 1998.06.17. | |
Dr. Ábrahám János (MSZP) | Tag | 1997.11.11. | 1998.06.17. | |
Dr. Avarkeszi Dezső (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1996.10.31. | |
Bányász Jánosné (MSZP) | Tag | 1996.05.14. | 1998.06.17. | |
Dr. Bruszel László (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Csizmadia László (MSZP) | Tag | 1994.09.20. | 1998.06.17. | |
Dr. Egerszegi László (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.01.08. | |
Haller Zoltán (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1995.12.18. | |
Kósáné Dr. Kovács Magda (MSZP) | Tag | 1996.11.18. | 1998.06.17. | |
Kósáné Dr. Kovács Magda (MSZP) | Tag | 1995.12.19. | 1996.05.13. | |
Koscsó Lajos (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Kristóf István (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Lusztig Péter (MSZP) | Tag | 1998.02.02. | 1998.06.17. | |
Dr. Serfőző András (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Toller László (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Várnai László (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Dornbach Alajos (SZDSZ) | Tag | 1995.02.14. | 1998.06.17. | |
Fodor Gábor (SZDSZ) | Tag | 1996.03.05. | 1998.06.17. | |
Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Mészáros István László (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1995.02.13. | |
Dr. Monostori Endre (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1996.03.04. | |
Dr. Szigethy István (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Világosi Gábor (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1994.07.14. | |
Dr. Balsai István (MDF) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Dávid Ibolya (MDF) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Szabad György (MDF) | Tag | 1994.06.28. | 1996.03.10. | |
Dr. Bánk Attila (FKGP) | Tag | 1997.02.04. | 1998.06.17. | |
Dr. K. Csontos Miklós (FKGP) | Tag | 1994.06.28. | 1996.12.27. | |
Dr. Torgyán József (FKGP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Áder János (FIDESZ) | Tag | 1994.06.28. | 1997.09.21. | |
Deutsch Tamás (FIDESZ-MPP) 1 | Tag | 1997.09.23. | 1997.11.03. | |
Dr. Rubovszky György (FIDESZ-MPP) | Tag | 1997.11.04. | 1998.06.17. | |
Dr. Szájer József (FIDESZ) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Gáspár Miklós (KDNP) | Tag | 1994.06.28. | 1997.07.15. | |
Dr. Rubovszky György (KDNP) | Tag | 1994.06.28. | 1997.07.21. | |
Szabad György (Néppárt-MDNP) | Tag | 1996.03.11. | 1998.06.17. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Alkotmányügyi, törvényelőkészítő, igazságügyi és ügyrendi bizottság | MSZP | 13 | 50.00% |
SZDSZ | 5 | 19.23% | |
MDF | 2 | 7.69% | |
FKGP | 2 | 7.69% | |
Fidesz | 2 | 7.69% | |
Néppárt-MDNP | 2 | 7.69% | |
Összesen | 26 | 100.00% |
Alkotmányügyi, törvényelőkészítő, igazságügyi és ügyrendi bizottságnak nincs albizottsága.