Készült: 2024.09.23.16:41:45
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
Iskolai esélyegyenlőségi és integrációs albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2007.02.28. |
Megszűnés | 2010.05.13. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Oktatási bizottság |
Iskolai esélyegyenlőségi és integrációs albizottság tagjainak változásai (8 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Kormos Dénes (MSZP) | Elnök | 2007.02.28. | 2010.05.13. | |
Tóth Ferenc (Fidesz) | Alelnök | 2007.03.20. | 2010.05.13. | |
Dr. Sándor Klára (SZDSZ) | Alelnök | 2007.03.20. | 2010.05.13. | |
Deák Istvánné (MSZP) | Tag | 2007.02.28. | 2010.05.13. | |
Teleki László (MSZP) | Tag | 2007.03.13. | 2010.05.13. | |
Pánczél Károly (Fidesz) | Tag | 2007.02.28. | 2010.05.13. | |
Varga József (Fidesz) | Tag | 2007.03.13. | 2010.05.13. | |
Gusztos Péter (SZDSZ) | Tag | 2007.03.13. | 2010.05.13. |
Iskolai esélyegyenlőségi és integrációs albizottság üléseinek megjelenítése