Készült: 2024.09.18.21:26:29
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
Egészségturizmus albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2006.11.07. |
Megszűnés | 2010.05.13. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Sport- és turisztikai bizottság |
Egészségturizmus albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Horváth Klára (MSZP) | Elnök | 2006.11.07. | 2010.05.13. | |
Koscsó Lajos (MSZP) | Tag | 2007.02.20. | 2010.05.13. | |
Nagy Jenő (MSZP) | Tag | 2007.02.20. | 2010.05.13. | |
Dr. Tompa Sándor (MSZP) | Tag | 2007.02.20. | 2007.05.07. | |
Tóth József (MSZP) | Tag | 2007.02.20. | 2010.05.13. | |
Hadházy Sándor (Fidesz) | Tag | 2007.02.20. | 2010.05.13. |
Egészségturizmus albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 3 | 1/2009 | 2009.11.18. | Határozatképes | 1:58 |
2 | 2 | 2/2008 | 2008.06.05. | Határozatképes | 1:30 |
3 | 1 | 1/2008 | 2008.04.10. | Határozatképes | 2:00 |