Készült: 2024.09.26.11:38:08
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Oktatási és tudományos bizottság tagjai változásának elrejtése
Oktatási és tudományos bizottság tagjainak változásai (21 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Jánosi György (MSZP) | Elnök | 2003.05.26. | 2006.05.15. | Szabados Tamás (MSZP) |
Szabados Tamás (MSZP) | Elnök | 2002.05.15. | 2003.05.19. | |
Dr. Szabó Zoltán (MSZP) | Alelnök | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Pokorni Zoltán (Fidesz) | Alelnök | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Révész Máriusz (Fidesz) | Alelnök | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Alföldi Albert (MSZP) | Tag | 2004.11.02. | 2006.05.15. | Dr. Kozma József (MSZP) |
Arató Gergely (MSZP) | Tag | 2002.06.04. | 2004.10.04. | Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP) |
Dr. Balogh Miklós (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Botka Lajosné (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Burány Sándor (MSZP) | Tag | 2004.10.04. | 2004.10.25. | Arató Gergely (MSZP) |
Földesi Zoltán (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2002.06.04. | |
Dr. Kozma József (MSZP) | Tag | 2002.06.04. | 2004.11.02. | Dr. Bőhm András (SZDSZ) |
Molnár József (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Nagy Nóra (MSZP) | Tag | 2004.10.25. | 2006.05.15. | Burány Sándor (MSZP) |
Rózsa Endre (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Tatai-Tóth András (MSZP) 1 | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Erdős Norbert (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2003.03.03. | |
Kuzma László (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Pánczél Károly (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Pichler Imre László (Fidesz) | Tag | 2005.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Pósán László (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Sági József (Fidesz) | Tag | 2003.03.03. | 2006.05.15. | Erdős Norbert (Fidesz) |
Stolár Mihály (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Tóth Ferenc (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Bőhm András (SZDSZ) | Tag | 2002.05.15. | 2002.06.04. | |
Gusztos Péter (SZDSZ) | Tag | 2002.06.04. | 2006.05.15. | Horn Gábor (SZDSZ) |
Horn Gábor (SZDSZ) | Tag | 2002.05.15. | 2002.06.04. | |
Karsai Péter (MDF) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Pichler Imre László (MDF) | Tag | 2002.05.15. | 2004.11.08. | |
Pichler Imre László (független) | Tag | 2004.11.08. | 2005.05.14. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Oktatási és tudományos bizottság | MSZP | 10 | 47.62% |
Fidesz | 9 | 42.86% | |
SZDSZ | 1 | 4.76% | |
MDF | 1 | 4.76% | |
Összesen | 21 | 100.00% |
Oktatási és tudományos bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Az Oktatási és tudományos bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2002.09.30. | 2006.05.15. | |
Európai integrációs albizottság | 2002.09.30. | 2006.05.15. | |
Tudomány- és technológiapolitikai vegyes albizottság | 2002.12.12. | 2006.05.15. | |
Az oktatási szegregáció megvizsgálására létrehozott albizottság | 2003.11.18. | 2006.05.15. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok