Készült: 2024.09.26.15:07:22
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
Oktatási és tudományos bizottság tagjai változásának elrejtése
Oktatási és tudományos bizottság tagjainak változásai (22 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Szabó Zoltán (MSZP) | Elnök | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Zsigó Róbert (Fidesz) | Alelnök | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Sándor Klára (SZDSZ) | Alelnök | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Botka Lajosné (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Deák Istvánné (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Földesi Zoltán (MSZP) | Tag | 2006.07.03. | 2010.05.13. | Rába László (MSZP) |
Dr. Jánosi György (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2006.06.19. | |
Katanics Sándor (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Kolber István (MSZP) | Tag | 2009.04.28. | 2010.05.13. | Rónavölgyi Endréné (MSZP) |
Kormos Dénes (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Mohácsi József (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Rába László (MSZP) | Tag | 2006.06.19. | 2006.07.03. | |
Rónavölgyi Endréné (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2009.04.27. | |
Rózsa Endre (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Szabó Gyula (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Tatai-Tóth András (MSZP) 1 | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Tóth Tiborné dr. (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Cseresnyés Péter (Fidesz) | Tag | 2008.06.02. | 2010.05.13. | Dr. Pálinkás József (Fidesz) |
Dr. Pálinkás József (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2008.05.06. | |
Pánczél Károly (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Pokorni Zoltán (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Pósán László (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Révész Máriusz (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Tóth Ferenc (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Kuzma László (KDNP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.01.20. | |
Almássy Kornél (független) | Tag | 2008.10.06. | 2010.05.13. | |
Almássy Kornél (MDF) | Tag | 2006.05.30. | 2008.09.28. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Oktatási és tudományos bizottság | MSZP | 12 | 54.55% |
Fidesz | 7 | 31.82% | |
KDNP | 1 | 4.55% | |
SZDSZ | 1 | 4.55% | |
független | 1 | 4.55% | |
Összesen | 22 | 100.00% |
Oktatási és tudományos bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Iskolai esélyegyenlőségi és integrációs albizottság | 2007.02.28. | 2010.05.13. | |
Az Oktatási és tudományos bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2007.02.28. | 2010.05.13. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok