Készült: 2024.09.23.10:24:58
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
Az ORTT költségvetési törvényjavaslatát előkészítő albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2006.07.06. |
Megszűnés | 2010.05.13. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Költségvetési bizottság |
Az ORTT költségvetési törvényjavaslatát előkészítő albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Keller László (MSZP) | Elnök | 2006.07.06. | 2008.02.18. | |
Keller László (MSZP) | Elnök | 2009.05.05. | 2010.05.13. | Varga Zoltán (MSZP) |
Szűcs Erika (MSZP) | Elnök | 2008.03.12. | 2008.05.05. | Keller László (MSZP) |
Varga Zoltán (MSZP) | Elnök | 2008.06.03. | 2009.04.15. | Szűcs Erika (MSZP) |
Szabados József (MSZP) | Tag | 2006.07.06. | 2010.05.13. | |
Szabó Lajos (MSZP) | Tag | 2006.07.06. | 2010.05.13. | |
Ágh Péter (Fidesz) | Tag | 2008.10.21. | 2010.05.13. | Lengyel Zoltán (MDF) |
Babák Mihály (Fidesz) | Tag | 2006.07.06. | 2010.05.13. | |
Lengyel Zoltán (Fidesz) | Tag | 2006.07.06. | 2007.09.09. | |
Lengyel Zoltán (független) | Tag | 2007.09.10. | 2008.10.12. | |
Lengyel Zoltán (MDF) | Tag | 2008.10.13. | 2008.10.13. |
Az ORTT költségvetési törvényjavaslatát előkészítő albizottság üléseinek megjelenítése