Készült: 2024.09.23.10:05:55
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2014-2018
A bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2015.03.24. |
Megszűnés | 2018.05.07. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Vállalkozásfejlesztési bizottság |
A bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Lukács Zoltán (MSZP) | Elnök | 2016.10.18. | 2018.05.07. | Dr. Varga László (MSZP) |
Dr. Varga László (MSZP) | Elnök | 2015.03.24. | 2016.09.12. | |
Bányai Gábor (Fidesz) | Tag | 2015.03.24. | 2018.05.07. | |
Becsó Zsolt (Fidesz) | Tag | 2015.03.24. | 2018.05.07. | |
Törő Gábor (Fidesz) | Tag | 2015.03.24. | 2018.05.07. | |
Volner János (Jobbik) | Tag | 2015.03.24. | 2016.09.12. | |
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | Tag | 2016.10.18. | 2018.05.07. | Volner János (Jobbik) |
A bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) üléseinek megjelenítése