Készült: 2024.09.24.19:02:10
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
Sport- és turisztikai bizottság tagjai változásának elrejtése
Sport- és turisztikai bizottság tagjainak változásai (18 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Bánki Erik (Fidesz) | Elnök | 2006.10.24. | 2010.05.13. | Lasztovicza Jenő (Fidesz) |
Lasztovicza Jenő (Fidesz) | Elnök | 2006.05.30. | 2006.10.24. | |
Pál Béla (MSZP) | Alelnök | 2006.06.19. | 2010.05.13. | Dr. Tompa Sándor (MSZP) |
Dr. Tompa Sándor (MSZP) | Alelnök | 2006.05.30. | 2006.06.19. | |
Szijjártó Péter (Fidesz) | Alelnök | 2009.05.18. | 2010.05.13. | Lengyel Zoltán (független) |
Almássy Kornél (MDF) | Alelnök | 2006.06.26. | 2008.09.28. | |
Lengyel Zoltán (MDF) | Alelnök | 2008.10.13. | 2009.03.19. | Dr. Vas János (független) |
Dr. Vas János (MDF) | Alelnök | 2008.09.29. | 2008.10.09. | Almássy Kornél (független) |
Dr. Bakonyi Tibor (MSZP) | Tag | 2006.06.19. | 2007.06.19. | Dr. Nagy Imre (MSZP) |
Dr. Horváth Klára (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Koscsó Lajos (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Mohácsi József (MSZP) | Tag | 2007.06.25. | 2010.05.13. | Dr. Bakonyi Tibor (MSZP) |
Dr. Nagy Imre (MSZP) | Tag | 2006.11.13. | 2010.05.13. | Dr. Tompa Sándor (MSZP) |
Dr. Nagy Imre (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2006.06.19. | |
Nagy Jenő (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Pál Béla (MSZP) | Tag | 2006.06.19. | 2006.06.19. | Rába László (MSZP) |
Páva Zoltán (MSZP) | Tag | 2007.11.05. | 2010.05.13. | Puch László (MSZP) |
Páva Zoltán (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2007.10.15. | |
Puch László (MSZP) | Tag | 2007.10.15. | 2007.11.05. | Páva Zoltán (MSZP) |
Rába László (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2006.06.19. | |
Dr. Tompa Sándor (MSZP) | Tag | 2006.06.19. | 2006.11.13. | |
Tóth József (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Tóth József (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Becsó Zsolt (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Hadházy Sándor (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Kovács Ferenc (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Lasztovicza Jenő (Fidesz) | Tag | 2006.10.24. | 2010.05.13. | Nagy Sándor (Fidesz) |
Nagy Sándor (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2006.10.24. | |
Szalay Ferenc (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Szijjártó Péter (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2009.05.18. | |
Dr. Világosi Gábor (SZDSZ) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Gyenesei István (független) | Tag | 2009.04.20. | 2010.05.13. | |
Dr. Gyenesei István (független) | Tag | 2006.05.30. | 2008.05.27. | |
Lengyel Zoltán (független) | Tag | 2009.03.23. | 2009.11.26. |
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Sport- és turisztikai bizottság | MSZP | 9 | 50.00% |
Fidesz | 7 | 38.89% | |
SZDSZ | 1 | 5.56% | |
független | 1 | 5.56% | |
Összesen | 18 | 100.00% |
Sport- és turisztikai bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
A Sport- és turisztikai bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2006.11.07. | 2010.05.13. | |
Európai integrációs albizottság | 2006.11.07. | 2010.05.13. | |
Sport albizottság | 2006.11.07. | 2010.05.13. | |
Kastélyok, várak, falusi turizmus albizottság | 2006.11.07. | 2010.05.13. | |
Vendéglátás albizottság | 2006.11.07. | 2010.05.13. | |
Egészségturizmus albizottság | 2006.11.07. | 2010.05.13. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok