Készült: 2024.09.24.02:58:27
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2014-2018
Mentelmi bizottság tagjai változásának elrejtése
Mentelmi bizottság tagjainak változásai (6 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Hargitai János (KDNP) | Elnök | 2017.09.19. | 2018.05.07. | Dr. Vejkey Imre (KDNP) |
Dr. Vejkey Imre (KDNP) | Elnök | 2014.05.06. | 2017.09.18. | |
Dr. Józsa István (MSZP) | Alelnök | 2014.05.06. | 2014.09.15. | |
Szabó Sándor (MSZP) | Alelnök | 2014.09.15. | 2018.05.07. | Dr. Józsa István (MSZP) |
Dr. Kerényi János (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Dr. Vitányi István (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Egyed Zsolt (Jobbik) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Kulcsár Gergely (Jobbik) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Mentelmi bizottság | Fidesz | 2 | 33.33% |
MSZP | 1 | 16.67% | |
Jobbik | 2 | 33.33% | |
KDNP | 1 | 16.67% | |
Összesen | 6 | 100.00% |
Mentelmi bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Mentelmi bizottságnak nincs albizottsága.
A bizottság által benyújtott irományok
Nem tárgyalt irományt.