Készült: 2024.09.22.17:18:08
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Ingatlanjuttatási albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1999.12.08. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Társadalmi szervezetek bizottság |
Ingatlanjuttatási albizottság tagjainak változásai (4 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Halász János (Fidesz) | Elnök | 1999.12.08. | 2001.12.17. | |
Zuschlag János László (MSZP) | Tag | 1999.12.08. | 2002.05.14. | |
Dögei Imre (FKGP) | Tag | 2001.02.28. | 2002.02.07. | István József (FKGP) |
István József (FKGP) | Tag | 1999.12.08. | 2001.01.22. | |
Béki Gabriella (SZDSZ) | Tag | 1999.12.08. | 2002.05.14. | |
Szászfalvi László (MDF) | Tag | 1999.12.08. | 2002.05.14. | |
Dr. Bognár László (MIÉP) | Tag | 1999.12.08. | 2002.05.14. |
Ingatlanjuttatási albizottság üléseinek megjelenítése