Készült: 2024.09.22.05:17:43
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
Diszkrimináció a foglalkoztatásban albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2006.06.28. |
Megszűnés | 2010.05.13. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Foglalkoztatási bizottság |
Diszkrimináció a foglalkoztatásban albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Bernáth Ildikó (Fidesz) | Elnök | 2006.06.28. | 2010.05.13. | |
Lénárt László (MSZP) | Tag | 2009.03.16. | 2010.05.13. | Dr. Vojnik Mária (MSZP) |
Nagy László (MSZP) | Tag | 2006.10.30. | 2010.05.13. | |
Rózsa Endre (MSZP) | Tag | 2006.10.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Vojnik Mária (MSZP) | Tag | 2006.06.28. | 2008.05.05. | |
Wittner Mária (Fidesz) 1 | Tag | 2006.10.30. | 2010.05.13. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Diszkrimináció a foglalkoztatásban albizottság üléseinek megjelenítése