Készült: 2024.09.20.15:49:14
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2014-2018
A Gazdasági bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2014.11.05. |
Megszűnés | 2018.05.07. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Gazdasági bizottság |
A Gazdasági bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (7 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Volner János (Jobbik) | Elnök | 2016.03.08. | 2018.05.07. | |
Velez Árpád (MSZP) | Alelnök | 2016.03.08. | 2016.09.12. | |
Hollik István (KDNP) | Alelnök | 2016.03.08. | 2018.05.07. | |
Dr. Czomba Sándor (Fidesz) 1 | Tag | 2016.03.08. | 2018.05.07. | |
Hadházy Sándor (Fidesz) | Tag | 2016.03.08. | 2018.05.07. | |
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) | Tag | 2016.03.16. | 2018.05.07. | |
Tóth Csaba (MSZP) | Tag | 2016.03.08. | 2018.05.07. | |
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | Tag | 2016.03.08. | 2018.05.07. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
A Gazdasági bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 1 | 1/2016 | 2016.03.31. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:06 |