Készült: 2024.09.23.01:16:19
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Európai integrációs albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.12.02. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Foglalkoztatatási bizottság |
Európai integrációs albizottság tagjainak változásai (8 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Bernáth Ildikó (Fidesz) | Elnök | 1999.02.24. | 2002.05.14. | Domokos László (Fidesz) |
Domokos László (Fidesz) | Elnök | 1998.12.02. | 1999.02.08. | |
Dr. Frajna Imre (Fidesz) | Tag | 2001.09.19. | 2002.05.14. | Mádi László (Fidesz) |
Lévai Tibor (Fidesz) | Tag | 1999.03.16. | 2002.05.14. | |
Mádi László (Fidesz) | Tag | 1999.03.16. | 2001.07.31. | |
Paszternák László (MSZP) | Tag | 2001.05.23. | 2002.05.14. | |
Dr. Sáling József (MSZP) | Tag | 2001.05.23. | 2002.05.14. | |
Dr. Orosházi György (FKGP) | Tag | 1999.03.16. | 2002.05.14. | |
Tardos Márton (SZDSZ) | Tag | 1999.03.16. | 2002.05.14. | |
Kiss Andor (MIÉP) | Tag | 1999.03.16. | 2001.02.13. | |
Rozgonyi Ernő (MIÉP) | Tag | 2001.05.23. | 2002.05.14. | Kiss Andor (MIÉP) |
Európai integrációs albizottság üléseinek megjelenítése