Készült: 2024.09.22.19:31:01
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Az Ifjúsági és sportbizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.06.17. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Ifjúsági bizottság |
Az Ifjúsági és sportbizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (3 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Csontos János (MSZP) | Alelnök | 2002.07.03. | 2006.05.15. | |
Érsek Zsolt (MSZP) | Tag | 2002.07.03. | 2006.05.15. | |
Tóbiás József (MSZP) | Tag | 2002.07.03. | 2006.05.15. |