Készült: 2024.09.19.00:37:46
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
A Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2006.06.28. |
Megszűnés | 2010.05.13. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Foglalkoztatási bizottság |
A Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Kontur Pál (Fidesz) | Elnök | 2006.06.28. | 2010.05.13. | |
Filló Pál (MSZP) | Tag | 2006.06.28. | 2010.05.13. | |
Nagy László (MSZP) | Tag | 2006.06.28. | 2010.05.13. | |
Rákóczy Attila István (MSZP) | Tag | 2006.06.28. | 2010.05.13. | |
Czomba Sándor (Fidesz) 1 | Tag | 2006.06.28. | 2010.05.13. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
A Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 8 | 2/2009 | 2009.12.07. | Határozatképes | 0:37 |
2 | 7 | 1/2009 | 2009.11.09. | Határozatképes | 1:24 |
3 | 6 | 2/2008 | 2008.11.24. | Határozatképes | 0:53 |
4 | 5 | 1/2008 | 2008.04.14. | Határozatképes | 0:57 |
5 | 4 | 4/2007 | 2007.12.10. | Határozatképes | 0:55 |
6 | 3 | 3/2007 | 2007.06.11. | Határozatképes | 1:44 |
7 | 2 | 2/2007 | 2007.04.25. | Határozatképes | 2:19 |
8 | 1 | 1/2007 | 2007.03.07. | Határozatképes | 1:55 |