Készült: 2024.09.24.00:50:39
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2018-2022
Környezet-egészségügyi albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2018.06.18. |
Megszűnés | 2022.05.01. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Fenntartható fejlődés bizottsága |
Környezet-egészségügyi albizottság tagjainak változásai (3 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Böröcz László (Fidesz) | Elnök | 2018.07.04. | 2022.05.01. | |
Szászfalvi László (KDNP) | Tag | 2018.10.09. | 2022.05.01. | |
Schmuck Erzsébet (LMP) | Tag | 2018.10.09. | 2022.05.01. |