Készült: 2024.09.21.12:26:35
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
A Gazdasági bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.07.09. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Gazdasági bizottság |
A Gazdasági bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (9 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Ivanics István (Fidesz) | Elnök | 1999.06.10. | 2002.05.14. | |
Atyánszky György (FKGP) | Elnök | 1998.07.09. | 1999.06.09. | |
Dr. Horváth János (Fidesz) | Tag | 1998.11.05. | 1999.06.09. | |
Nógrádi László (Fidesz) | Tag | 1999.09.23. | 2000.06.20. | |
Várkonyi András (Fidesz) | Tag | 1999.09.23. | 2002.05.14. | |
Végh László (Fidesz) | Tag | 1999.09.23. | 2002.05.14. | |
Fritz Péter (MSZP) | Tag | 1999.09.23. | 2002.05.14. | |
Podolák György (MSZP) | Tag | 2001.02.14. | 2002.05.14. | |
Tóth Sándor (MSZP) | Tag | 1999.09.23. | 2002.05.14. | |
Balogh József (FKGP) | Tag | 1999.09.23. | 2002.05.14. | |
Németh Zsolt (MDF) 1 | Tag | 1999.09.23. | 2002.05.14. | |
Dr. Gidai Erzsébet (MIÉP) | Tag | 1998.11.05. | 1999.06.09. | |
Dr. Gidai Erzsébet (MIÉP) | Tag | 1999.09.23. | 2002.01.20. | |
Dr. Gidai Erzsébet (független) | Tag | 2002.01.21. | 2002.05.14. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
A Gazdasági bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) üléseinek megjelenítése