Készült: 2024.09.23.13:46:35
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1994-98
Nemzetbiztonsági bizottság tagjai változásának elrejtése
Nemzetbiztonsági bizottság tagjainak változásai (11 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Boross Péter (MDF) | Elnök | 1994.06.28. | 1996.04.15. | |
Dr. Kónya Imre (Néppárt-MDNP) | Elnök | 1996.04.16. | 1998.06.17. | |
Kőszeg Ferenc (SZDSZ) | Alelnök | 1995.12.21. | 1998.06.17. | |
Dr. Magyar Bálint (SZDSZ) | Alelnök | 1994.06.28. | 1995.12.20. | |
Antalóczy Attila (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Földesi Zoltán (MSZP) | Tag | 1997.03.04. | 1998.06.17. | |
Korózs Lajos (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1996.05.06. | |
Márfai Péter (MSZP) | Tag | 1996.05.07. | 1997.02.01. | |
Nikolits István (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1995.03.27. | |
Tóth Károly (MSZP) | Tag | 1995.03.28. | 1998.06.17. | |
Vancsik Zoltán (MSZP) | Tag | 1996.04.16. | 1998.06.17. | |
Kőszeg Ferenc (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1995.12.20. | |
Dr. Monostori Endre (SZDSZ) | Tag | 1995.12.21. | 1998.06.17. | |
Demeter Ervin (MDF) | Tag | 1996.04.16. | 1997.04.08. | |
Lezsák Sándor (MDF) | Tag | 1997.04.08. | 1998.06.17. | |
Dr. Torgyán Józsefné Cseh Mária (FKGP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Kövér László (FIDESZ) 1 | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Pálfi Dénes (FIDESZ-MPP) | Tag | 1997.11.04. | 1998.06.17. | |
Dr. Füzessy Tibor (KDNP) | Tag | 1994.06.28. | 1996.05.06. | |
Dr. Pálfi Dénes (KDNP) | Tag | 1996.05.07. | 1997.07.21. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Nemzetbiztonsági bizottság | MSZP | 4 | 36.36% |
SZDSZ | 2 | 18.18% | |
MDF | 1 | 9.09% | |
FKGP | 1 | 9.09% | |
Fidesz | 2 | 18.18% | |
Néppárt-MDNP | 1 | 9.09% | |
Összesen | 11 | 100.00% |
Nemzetbiztonsági bizottságnak nincs albizottsága.