Készült: 2024.09.25.07:30:21
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Népesedéspolitikai albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.06.16. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Ifjúsági, szociális bizottság |
Népesedéspolitikai albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz) | Elnök | 2010.06.28. | 2014.05.05. | |
Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz) | Tag | 2010.06.28. | 2014.05.05. | |
Tamás Barnabás (Fidesz) | Tag | 2011.05.16. | 2014.05.05. | |
Dr. Varga László (MSZP) | Tag | 2010.07.20. | 2014.05.05. | |
Baráth Zsolt (Jobbik) | Tag | 2010.06.28. | 2014.05.05. | |
Dr. Tarnai Richárd (KDNP) | Tag | 2010.06.28. | 2011.02.21. |
Népesedéspolitikai albizottság üléseinek megjelenítése