Készült: 2024.09.24.14:51:16
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
Gazdasági és informatikai bizottság tagjai változásának elrejtése
Gazdasági és informatikai bizottság tagjainak változásai (29 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Podolák György (MSZP) | Elnök | 2008.05.05. | 2010.05.13. | Puch László (MSZP) |
Puch László (MSZP) | Elnök | 2006.05.30. | 2008.05.05. | |
Dr. Józsa István (MSZP) | Alelnök | 2008.05.05. | 2010.05.13. | Podolák György (MSZP) |
Márfai Péter (MSZP) | Alelnök | 2006.06.19. | 2010.05.13. | |
Podolák György (MSZP) | Alelnök | 2006.06.19. | 2008.05.05. | |
Dr. Latorcai János (KDNP) | Alelnök | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Alexa György (MSZP) | Tag | 2008.12.01. | 2010.05.13. | Molnár Gyula (MSZP) |
Dr. Baráth Etele (MSZP) | Tag | 2006.06.19. | 2010.05.13. | Végh Tibor (MSZP) |
Farkas Imre (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2006.06.19. | |
Gazda László (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Göndör István (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Hagyó Miklós (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2007.06.25. | |
Horváth Csaba (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.02.18. | |
Dr. Józsa István (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2008.05.05. | |
Dr. Kálmán András (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Kapolyi László (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Kiss Ferenc (MSZP) | Tag | 2008.05.05. | 2010.05.13. | Dr. Józsa István (MSZP) |
Márfai Péter (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2006.06.19. | |
Molnár Gyula (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2006.11.13. | |
Molnár Gyula (MSZP) | Tag | 2007.06.25. | 2008.12.01. | Hagyó Miklós (MSZP) |
Podolák György (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2006.06.19. | |
Puch László (MSZP) | Tag | 2010.02.22. | 2010.05.13. | Horváth Csaba (MSZP) |
Dr. Suchman Tamás (MSZP) | Tag | 2006.06.19. | 2010.05.13. | Farkas Imre (MSZP) |
Dr. Szabadkai Tamás (MSZP) | Tag | 2008.09.15. | 2010.05.13. | Szántó János (MSZP) |
Szántó János (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2008.06.03. | |
Dr. Szanyi Tibor (MSZP) | Tag | 2006.06.19. | 2010.05.13. | Dr. Szekeres Imre (MSZP) |
Dr. Szekeres Imre (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2006.06.19. | |
Dr. Tompa Sándor (MSZP) | Tag | 2006.11.13. | 2010.05.13. | Molnár Gyula (MSZP) |
Végh Tibor (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2006.06.19. | |
Bánki Erik (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2006.10.24. | |
Bencsik János (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Fónagy János (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Koszorús László (Fidesz) | Tag | 2007.03.12. | 2010.05.13. | Rogán Antal (Fidesz) |
Márton Attila (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Matolcsy György (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Nagy Sándor (Fidesz) | Tag | 2006.10.24. | 2010.05.13. | Bánki Erik (Fidesz) |
Nyitrai Zsolt (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Püski András (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Rogán Antal (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2007.03.12. | |
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Szatmáry Kristóf (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Deák András (KDNP) | Tag | 2006.05.30. | 2007.10.20. | |
Molnár Béla (KDNP) | Tag | 2008.04.14. | 2010.05.13. | Dr. Rétvári Bence (KDNP) 1 |
Dr. Rétvári Bence (KDNP) 1 | Tag | 2008.02.25. | 2008.04.14. | Deák András (KDNP) |
Kovács Kálmán (SZDSZ) | Tag | 2006.05.30. | 2006.07.03. | |
Lakos Imre (SZDSZ) | Tag | 2006.07.03. | 2010.05.13. | Kovács Kálmán (SZDSZ) |
Dr. Vas János (független) | Tag | 2008.10.13. | 2010.05.13. | |
Dr. Vas János (MDF) | Tag | 2006.05.30. | 2008.10.09. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Gazdasági és informatikai bizottság | MSZP | 15 | 51.72% |
Fidesz | 10 | 34.48% | |
KDNP | 2 | 6.90% | |
SZDSZ | 1 | 3.45% | |
független | 1 | 3.45% | |
Összesen | 29 | 100.00% |
Gazdasági és informatikai bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
A Gazdasági és informatikai bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság | 2006.06.28. | 2010.05.13. | |
Európai uniós ügyek albizottsága | 2006.06.28. | 2010.05.13. | |
Energetikai albizottság | 2006.06.28. | 2010.05.13. | |
Informatikai és távközlési albizottság | 2006.06.28. | 2010.05.13. | |
Közlekedési és infrastruktúra-fejlesztési albizottság | 2006.06.28. | 2010.05.13. | |
Lakás- és építésügyi albizottság | 2006.07.05. | 2010.05.13. | |
Vállalkozás- és kutatásfejlesztési albizottság | 2006.10.04. | 2010.05.13. | |
Vasúti közlekedés helyzetét vizsgáló albizottság | 2007.11.06. | 2010.05.13. | |
Közbeszerzési albizottság | 2007.11.07. | 2010.05.13. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok