Készült: 2024.09.24.15:01:32
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Oktatási, tudományos és kutatási bizottság tagjai változásának elrejtése
Oktatási, tudományos és kutatási bizottság tagjainak változásai (24 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Pokorni Zoltán (Fidesz) | Elnök | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Pósán László (Fidesz) | Alelnök | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Osztolykán Ágnes (LMP) | Alelnök | 2013.09.01. | 2014.05.05. | |
Osztolykán Ágnes (LMP) | Alelnök | 2010.05.14. | 2013.02.11. | |
Osztolykán Ágnes (független) | Alelnök | 2013.02.25. | 2013.08.31. | |
Bodó Sándor (Fidesz) | Tag | 2012.03.05. | 2014.05.05. | Kőszegi Zoltán (Fidesz) |
Brájer Éva (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Cseresnyés Péter (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Demeter Zoltán (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Kőszegi Zoltán (Fidesz) | Tag | 2011.02.14. | 2012.03.05. | Tóth Ferenc (Fidesz) |
Kucsák László (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Németh Zoltán (Fidesz) | Tag | 2013.02.11. | 2014.05.05. | Pichler Imre László (Fidesz) |
Pánczél Károly (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Pichler Imre László (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2012.12.31. | |
Dr. Puskás Imre (Fidesz) | Tag | 2013.09.30. | 2014.05.05. | |
Révész Máriusz (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Riz Gábor (Fidesz) | Tag | 2013.09.30. | 2014.05.05. | |
Sági István (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Tóth Ferenc (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2011.02.14. | |
Dr. Hiller István (MSZP) | Tag | 2010.06.02. | 2014.05.05. | Pál Béla (MSZP) |
Dr. Kolber István (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2011.10.23. | |
Pál Béla (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2010.06.01. | |
Dr. Sós Tamás (MSZP) 1 | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dúró Dóra (Jobbik) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Farkas Gergely (Jobbik) | Tag | 2010.10.25. | 2014.05.05. | Németh Zsolt (Jobbik) |
Ferenczi Gábor (Jobbik) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Németh Zsolt (Jobbik) | Tag | 2010.05.14. | 2010.10.25. | |
Földi László (KDNP) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Michl József (KDNP) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Ángyán József (független) | Tag | 2013.09.30. | 2014.05.05. | |
Dr. Kolber István (független) | Tag | 2011.11.14. | 2014.05.05. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Oktatási, tudományos és kutatási bizottság | Fidesz | 14 | 58.33% |
MSZP | 2 | 8.33% | |
Jobbik | 3 | 12.50% | |
KDNP | 2 | 8.33% | |
LMP | 1 | 4.17% | |
független | 2 | 8.33% | |
Összesen | 24 | 100.00% |
Oktatási, tudományos és kutatási bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Az elmúlt nyolc év esetleges kormányzati visszaéléseivel foglalkozó albizottság | 2010.05.20. | ||
Az Oktatási, tudományos és kutatási bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2010.06.21. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok