Készült: 2024.09.23.10:01:05
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
A Deják-projekt helyzetét vizsgáló albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.10.28. |
Megszűnés | 1999.11.23. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Egészségügyi bizottság |
A Deják-projekt helyzetét vizsgáló albizottság tagjainak változásai | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Frajna Imre (Fidesz) | Elnök | 1998.10.28. | 1999.09.01. | |
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) | Elnök | 1999.09.28. | 1999.11.23. | Dr. Frajna Imre (Fidesz) |
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) | Tag | 1998.10.28. | 1999.11.23. | |
Dr. Vágvölgyi János (MSZP) | Tag | 1998.10.28. | 1999.11.23. | |
Dr. Czira Szabolcs (FKGP) | Tag | 1998.10.28. | 1999.06.01. | |
Zsikla Győző (FKGP) | Tag | 1999.06.01. | 1999.11.23. | Dr. Czira Szabolcs (FKGP) |
Béki Gabriella (SZDSZ) | Tag | 1998.10.28. | 1999.11.23. | |
Dr. Csáky András (MDF) | Tag | 1998.10.28. | 1999.11.23. | |
Erkel Tibor (MIÉP) | Tag | 1998.10.28. | 1999.11.23. |