Készült: 2024.09.23.01:14:36
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1990-94
Európai Közösségi Ügyek Bizottsága tagjai változásának elrejtése
Európai Közösségi Ügyek Bizottsága tagjainak változásai | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Hörcsik Richard (MDF) 1 | Elnök | 1992.06.23. | 1994.06.27. | |
Szalay Gábor (SZDSZ) | Alelnök | 1992.06.23. | 1994.06.27. | |
Dr. Szájer József (FIDESZ) | Alelnök | 1992.06.23. | 1994.06.27. | |
Bethlen István (MDF) | Tag | 1992.06.23. | 1994.06.27. | |
Bogárdi Zoltán (MDF) | Tag | 1992.06.23. | 1994.06.27. | |
Dr. Bratinka József (MDF) | Tag | 1993.03.09. | 1994.06.27. | |
Csóti György (MDF) | Tag | 1992.06.23. | 1994.06.27. | |
Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ) | Tag | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Dr. Magyar Bálint (SZDSZ) | Tag | 1992.06.23. | 1994.06.27. | |
Dr. Iván Géza (FKGP) | Tag | 1992.06.23. | 1992.09.20. | |
Kováts László (Kisgazda) | Tag | 1992.06.23. | 1994.06.27. | |
Dr. Ómolnár Miklós (Kisgazda) | Tag | 1992.06.23. | 1994.06.27. | |
Dr. Békesi László (MSZP) | Tag | 1992.06.23. | 1994.06.27. | |
Dr. Vastagh Pál (MSZP) | Tag | 1992.06.23. | 1994.06.27. | |
Hegedűs István (FIDESZ) | Tag | 1993.07.01. | 1994.06.27. | |
Rockenbauer Zoltán (FIDESZ) | Tag | 1992.06.23. | 1993.07.01. | |
Dr. Horváth Tivadar (KDNP) | Tag | 1992.06.23. | 1994.06.27. | |
Dr. Karcsay Sándor (KDNP) | Tag | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Dr. Lukács Tamás (KDNP) | Tag | 1992.06.23. | 1993.03.09. | |
Dr. Iván Géza (független) | Tag | 1992.09.21. | 1992.10.13. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Európai Közösségi Ügyek Bizottsága | MDF | 5 | 31.25% |
SZDSZ | 3 | 18.75% | |
EKgP | 2 | 12.50% | |
MSZP | 2 | 12.50% | |
Fidesz | 2 | 12.50% | |
KDNP | 2 | 12.50% | |
Összesen | 16 | 100.00% |
Európai Közösségi Ügyek Bizottságanak nincs albizottsága.