Készült: 2024.09.25.07:40:18
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Szakképzési és felnőttoktatási albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.10.28. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Oktatási bizottság |
Szakképzési és felnőttoktatási albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Vincze László (FKGP) | Elnök | 1998.12.09. | 2002.05.14. | |
Révész Máriusz (Fidesz) | Tag | 1998.12.09. | 2002.05.14. | |
Sági József (Fidesz) | Tag | 1998.12.09. | 2002.05.14. | |
Csizmár Gábor (MSZP) | Tag | 1998.12.09. | 2002.05.14. | |
Horn Gábor (SZDSZ) | Tag | 1998.12.09. | 2002.05.14. |