Készült: 2024.09.19.00:15:36
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Vidékfejlesztési, területrendezési és infrastruktúra albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.07.08. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Területfejlesztési bizottság |
Vidékfejlesztési, területrendezési és infrastruktúra albizottság tagjainak változásai (11 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Ékes József (MDF) | Elnök | 1999.11.03. | 2002.05.14. | |
Dr. Zilahi József (MDF) | Elnök | 1998.07.08. | 1999.10.11. | |
Becsó Zsolt (Fidesz) | Tag | 1998.11.03. | 2002.05.14. | |
Borkó Károly (Fidesz) | Tag | 1998.11.03. | 2002.05.14. | |
Endre Sándor (Fidesz) | Tag | 1999.11.03. | 2002.05.14. | |
Kozma Péter (Fidesz) | Tag | 1998.11.03. | 1999.09.28. | |
Dr. Martonosi György (Fidesz) | Tag | 1998.11.03. | 2002.05.14. | |
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz) | Tag | 1998.11.03. | 2002.05.14. | |
Pogácsás Tibor (Fidesz) | Tag | 1998.11.03. | 2002.05.14. | |
Dr. Baja Ferenc (MSZP) | Tag | 1998.11.03. | 2001.02.13. | |
Bodzás Ferenc Árpád (MSZP) | Tag | 1998.11.03. | 2002.05.14. | |
Hiesz György (MSZP) | Tag | 1998.11.03. | 2002.05.14. | |
Dr. Czira Szabolcs (FKGP) | Tag | 1999.03.17. | 2002.05.14. | |
Tóth Imre (FKGP) | Tag | 1998.11.03. | 1999.03.02. | |
Cseh Sándor (MIÉP) | Tag | 1999.03.17. | 1999.09.15. | |
Rozgonyi Ernő (MIÉP) | Tag | 1999.11.03. | 2002.05.14. | |
Cseh Sándor (független) | Tag | 1999.09.16. | 1999.09.30. |
Vidékfejlesztési, területrendezési és infrastruktúra albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 5 | 3/2000 | 2000.10.31. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | |
2 | 4 | 2/2000 | 2000.04.26. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | |
3 | 3 | 1/2000 | 2000.02.23. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | |
4 | 2 | 2/1999 | 1999.04.27. | Határozatképes | 0:40 |
5 | 1 | 1/1999 | 1999.04.07. | Határozatképes | 0:15 |