Készült: 2024.09.26.09:49:55
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
A Mátrai Erőmű Rt. privatizációjának körülményeit vizsgáló albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.09.23. |
Megszűnés | 1999.05.18. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Gazdasági bizottság |
A Mátrai Erőmű Rt. privatizációjának körülményeit vizsgáló albizottság tagjainak változásai | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Lázár Mózes (Fidesz) | Elnök | 1998.09.23. | 1999.05.18. | |
Balla György (Fidesz) | Tag | 1998.09.23. | 1998.11.15. | |
Ivanics István (Fidesz) | Tag | 1998.11.16. | 1999.05.18. | |
Schalkhammer Antal (MSZP) | Tag | 1998.09.23. | 1999.05.18. | |
Zakó László (FKGP) | Tag | 1998.09.23. | 1999.05.18. | |
Szalay Gábor (SZDSZ) | Tag | 1998.09.23. | 1999.05.18. | |
Németh Zsolt (MDF) 1 | Tag | 1998.09.23. | 1999.05.18. | |
Dr. Gidai Erzsébet (MIÉP) | Tag | 1998.09.23. | 1999.05.18. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
A Mátrai Erőmű Rt. privatizációjának körülményeit vizsgáló albizottság üléseinek megjelenítése