Készült: 2024.09.23.01:45:50
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1990-94
Alkotmányügyi, törvényelőkészítő és igazságügyi bizottság tagjai változásának elrejtése
Alkotmányügyi, törvényelőkészítő és igazságügyi bizottság tagjainak változásai | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Salamon László (MDF) | Elnök | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Balás István (MDF) | Alelnök | 1990.06.13. | 1993.06.14. | |
Dr. Balsai István (MDF) | Alelnök | 1990.05.03. | 1990.05.23. | |
Dr. Horváth József (MDF) | Alelnök | 1994.02.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Hack Péter (SZDSZ) | Alelnök | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Dr. Torgyán József (FKGP) | Alelnök | 1990.05.03. | 1992.09.20. | |
Dr. Ómolnár Miklós (Kisgazda) | Alelnök | 1992.03.10. | 1994.06.27. | |
Dr. Szabó János (Kisgazda) | Alelnök | 1992.10.13. | 1993.02.23. | |
Dr. Torgyán József (független) | Alelnök | 1992.09.21. | 1992.10.13. | |
Dr. Hack Péter (SZDSZ) | Titkár | 1990.05.03. | 1992.10.13. | |
Dr. Balás István (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1993.06.12. | |
Dr. Balla Gábor Tamás (MDF) | Tag | 1992.04.06. | 1992.06.23. | |
Dr. Bognár László (MDF) | Tag | 1993.06.08. | 1993.06.14. | |
Csizmadia István (MDF) | Tag | 1993.06.08. | 1994.06.27. | |
Csizmadia István (MDF) | Tag | 1992.04.06. | 1992.10.13. | |
Dr. Dávid Ibolya (MDF) | Tag | 1993.06.08. | 1994.06.27. | |
Dr. Gali Ákos (MDF) | Tag | 1990.06.12. | 1991.09.08. | |
Halász István (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1993.08.30. | |
Dr. Hoppa József (MDF) | Tag | 1993.12.14. | 1994.06.27. | |
Dr. Horváth Balázs (MDF) | Tag | 1993.02.23. | 1994.06.27. | |
Dr. Horváth József (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1994.02.03. | |
Király B. Izabella (MDF) | Tag | 1990.06.12. | 1993.06.07. | |
Dr. Kiss György (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Kónya Imre (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1993.12.14. | |
Kónyáné dr. Kutrucz Katalin (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Pánczél Gyula (MDF) | Tag | 1994.03.22. | 1994.06.27. | |
Pongrácz József (MDF) | Tag | 1993.06.15. | 1994.06.27. | |
Dr. Remport Katalin (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1990.06.12. | |
Dr. Tóth Tihamér (MDF) | Tag | 1991.09.15. | 1993.02.22. | |
Dr. Vékony Miklós (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1993.06.07. | |
Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Molnár Tibor (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1991.01.29. | |
Dr. Monostori Endre (SZDSZ) | Tag | 1992.02.18. | 1994.06.27. | |
Dr. Szigethy István (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Tölgyessy Péter (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1992.02.18. | |
Dr. Világosi Gábor (SZDSZ) | Tag | 1991.01.29. | 1994.06.27. | |
Dr. Győriványi Sándor (FKGP) | Tag | 1991.03.05. | 1992.09.20. | |
Dr. Ómolnár Miklós (FKGP) | Tag | 1990.05.03. | 1992.02.23. | |
Dr. Szabó János (FKGP) | Tag | 1990.05.03. | 1991.03.05. | |
Dr. Mizsei Béla (Kisgazda) | Tag | 1993.03.09. | 1994.06.27. | |
Dr. Ómolnár Miklós (Kisgazda) | Tag | 1992.02.24. | 1992.03.09. | |
Dr. Szabó János (Kisgazda) | Tag | 1992.06.23. | 1992.10.13. | |
Dr. Gál Zoltán (MSZP) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Vastagh Pál (MSZP) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Áder János (FIDESZ) | Tag | 1990.05.03. | 1992.03.24. | |
Dr. Molnár Péter (FIDESZ) | Tag | 1993.07.01. | 1993.11.15. | |
Dr. Nagy Gábor Tamás (FIDESZ) | Tag | 1993.12.22. | 1994.06.27. | |
Dr. Répássy Róbert (FIDESZ) | Tag | 1994.02.08. | 1994.06.27. | |
Dr. Szájer József (FIDESZ) | Tag | 1990.05.03. | 1993.06.30. | |
Trombitás Zoltán (FIDESZ) | Tag | 1992.03.24. | 1994.02.07. | |
Csépe Béla (KDNP) | Tag | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Dr. Füzessy Tibor (KDNP) | Tag | 1990.09.10. | 1992.06.18. | |
Dr. Gáspár Miklós (KDNP) | Tag | 1990.06.12. | 1994.06.27. | |
Dr. Horváth Tivadar (KDNP) | Tag | 1991.09.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Keresztes Sándor (KDNP) | Tag | 1990.05.03. | 1990.08.31. | |
Dr. Pálos Miklós (KDNP) | Tag | 1990.05.03. | 1990.05.23. | |
Dr. Czoma László (független) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Győriványi Sándor (független) | Tag | 1992.09.21. | 1992.10.13. | |
Halász István (független) | Tag | 1993.08.31. | 1994.03.21. |
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Alkotmányügyi, törvényelőkészítő és igazságügyi bizottság | MDF | 10 | 38.46% |
SZDSZ | 6 | 23.08% | |
EKgP | 2 | 7.69% | |
MSZP | 2 | 7.69% | |
Fidesz | 2 | 7.69% | |
KDNP | 3 | 11.54% | |
független | 1 | 3.85% | |
Összesen | 26 | 100.00% |
Alkotmányügyi, törvényelőkészítő és igazságügyi bizottságnak nincs albizottsága.