Készült: 2024.09.26.18:11:26
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
A Magyar-Horvát Parlamentközi Vegyes Bizottság magyar albizottsága
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.11.24. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Gazdasági bizottság |
A Magyar-Horvát Parlamentközi Vegyes Bizottság magyar albizottsága tagjainak változásai (6 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Nógrádi László (Fidesz) | Elnök | 1998.11.24. | 2000.06.20. | |
Göndör István (MSZP) | Alelnök | 1998.11.24. | 2002.05.14. | |
Schmidt Ferenc (Fidesz) | Tag | 1998.11.24. | 2002.05.14. | |
Kocsi László (MSZP) | Tag | 1998.11.24. | 2002.05.14. | |
Pásztohy András (MSZP) | Tag | 1998.11.24. | 2002.05.14. | |
Pallag László (FKGP) | Tag | 1998.11.24. | 2001.09.19. | |
Szászfalvi László (MDF) | Tag | 1998.11.24. | 2002.05.14. | |
Pallag László (független) | Tag | 2001.09.20. | 2002.05.14. |
A Magyar-Horvát Parlamentközi Vegyes Bizottság magyar albizottsága üléseinek megjelenítése