Készült: 2024.09.23.16:54:43
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
Számvevőszéki albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2006.07.11. |
Megszűnés | 2010.05.13. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Költségvetési bizottság |
Számvevőszéki albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Tállai András (Fidesz) | Elnök | 2006.07.11. | 2010.05.13. | |
Boldvai László (MSZP) | Tag | 2006.07.11. | 2010.05.13. | |
Farkas Imre (MSZP) | Tag | 2006.07.11. | 2010.05.13. | |
Dr. Dancsó József (Fidesz) | Tag | 2006.07.11. | 2010.05.13. | |
Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ) | Tag | 2007.02.28. | 2008.05.13. | Lakos Imre (SZDSZ) |
Horn Gábor (SZDSZ) | Tag | 2008.10.15. | 2010.05.13. | Lakos Imre (SZDSZ) |
Lakos Imre (SZDSZ) | Tag | 2006.07.11. | 2007.02.28. |
Számvevőszéki albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 1 | 1/2008 | 2008.10.01. | Határozatképes | 0:39 |