Készült: 2024.09.26.13:04:44
Dinamikus lap
Dr. Karas Monika Zsuzsanna
Nincs fénykép |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
az Állami Számvevőszék alelnöke | 2021.11.01. | |
Médiatanács elnöke | 2013.09.09. | 2021.10.31. |
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke | 2013.08.19. | 2021.10.31. |
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.09.09. | 2013.10.09. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2021 | 2021.10.31. | 2021.11.30. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2021 | 2021.11.01. | 2021.12.01. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2021 | 2021.12.31. | 2022.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat (2022. augusztus 1-től) |
---|
Tisztségviselőként (az Állami Számvevőszék alelnöke): 2022.08.01. - |
Eredeti vagyonnyilatkozat - 2022. augusztus 5. |
Vagyonnyilatkozat (2023. január 1-től) | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.11.01. | 2023.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2023 | 2023.12.31. | 2024.01.31. | igen |