Készült: 2024.09.24.00:41:14
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Energetikai albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.07.09. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Gazdasági bizottság |
Energetikai albizottság tagjainak változásai (11 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Lázár Mózes (Fidesz) | Elnök | 1998.07.09. | 2002.05.14. | |
Balla György (Fidesz) | Tag | 1998.11.05. | 2002.05.14. | |
Ivanics István (Fidesz) | Tag | 1998.11.05. | 2002.05.14. | |
Márton Attila (Fidesz) | Tag | 1998.11.05. | 2002.05.14. | |
Nógrádi László (Fidesz) | Tag | 1998.11.05. | 2000.06.20. | |
Végh László (Fidesz) | Tag | 1998.11.05. | 2002.05.14. | |
Fritz Péter (MSZP) | Tag | 2001.02.20. | 2002.05.14. | |
Göndör István (MSZP) | Tag | 1998.11.05. | 2002.05.14. | |
Kovács Tibor (MSZP) | Tag | 1999.03.16. | 2002.05.14. | |
Podolák György (MSZP) | Tag | 1999.06.10. | 2002.05.14. | |
Schalkhammer Antal (MSZP) | Tag | 1998.11.05. | 2001.09.04. | |
Zakó László (FKGP) | Tag | 1998.11.05. | 2001.06.26. | |
Szalay Gábor (SZDSZ) | Tag | 1998.11.05. | 2002.05.14. | |
Zakó László (MIÉP) | Tag | 2001.12.27. | 2002.05.14. | |
Zakó László (független) | Tag | 2001.06.27. | 2001.12.26. |
Energetikai albizottság üléseinek megjelenítése