Készült: 2024.09.24.06:46:04
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Védelemgazdasági, hadiipari albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.06.18. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Honvédelmi bizottság |
Védelemgazdasági, hadiipari albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Vári Gyula (MSZP) | Elnök | 2002.06.18. | 2006.05.15. | |
Dr. Vadai Ágnes (MSZP) | Tag | 2002.06.18. | 2006.05.15. | |
Nyitray András (Fidesz) | Tag | 2002.10.30. | 2006.05.15. | |
Mécs Imre (SZDSZ) | Tag | 2002.06.18. | 2006.05.15. | |
Csampa Zsolt (MDF) | Tag | 2002.10.30. | 2004.11.08. | |
Csampa Zsolt (független) | Tag | 2004.11.08. | 2006.05.15. |
Védelemgazdasági, hadiipari albizottság üléseinek megjelenítése