Készült: 2024.09.26.13:17:39
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2014-2018
Az Igazságügyi bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2014.11.12. |
Megszűnés | 2018.05.07. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Igazságügyi bizottság |
Az Igazságügyi bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (4 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Bárándy Gergely (MSZP) | Elnök | 2014.11.12. | 2018.05.07. | |
Dr. Vas Imre (Fidesz) | Alelnök | 2014.11.12. | 2018.05.07. | |
Demeter Zoltán (Fidesz) | Tag | 2014.11.12. | 2018.05.07. | |
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) | Tag | 2014.11.12. | 2015.08.05. | |
Dr. Apáti István (Jobbik) 1 | Tag | 2014.11.12. | 2018.05.07. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.