Készült: 2024.09.24.02:56:06
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
A Kulturális és sajtó bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.06.13. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Kulturális bizottság |
A Kulturális és sajtó bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (6 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Halász János (Fidesz) | Elnök | 2004.04.27. | 2006.05.15. | Szalai Annamária (Fidesz) |
Szalai Annamária (Fidesz) | Elnök | 2002.06.13. | 2004.03.30. | |
Dr. Balogh Miklós (MSZP) | Tag | 2004.05.12. | 2006.05.15. | |
Fedor Vilmos (MSZP) | Tag | 2004.05.19. | 2006.05.15. | |
Kósa Ferenc (MSZP) | Tag | 2004.05.12. | 2006.05.15. | |
Homa János (Fidesz) | Tag | 2002.06.13. | 2006.05.15. | |
Dr. Pető Iván (SZDSZ) | Tag | 2004.05.12. | 2006.05.15. | |
Balogh László (MDF) | Tag | 2002.06.13. | 2004.11.07. | |
Balogh László (független) | Tag | 2004.11.07. | 2004.12.20. |
A Kulturális és sajtó bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) üléseinek megjelenítése