Készült: 2024.09.22.19:28:32
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Európai integrációs albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.06.13. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Kulturális bizottság |
Európai integrációs albizottság tagjainak változásai (8 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Szabó Zoltán (MSZP) | Elnök | 2002.06.13. | 2006.05.15. | |
Dr. Balogh Miklós (MSZP) | Tag | 2003.03.04. | 2006.05.15. | |
Csontos János (MSZP) | Tag | 2003.03.04. | 2006.05.15. | |
Halmai Gáborné (MSZP) | Tag | 2003.03.04. | 2006.05.15. | |
Dr. Ujhelyi István (MSZP) | Tag | 2003.03.04. | 2006.05.15. | |
Kiss Attila (Fidesz) | Tag | 2002.06.13. | 2006.05.15. | |
Szalai Annamária (Fidesz) | Tag | 2002.06.13. | 2004.03.30. | |
Vígh Ilona (Fidesz) | Tag | 2002.06.13. | 2006.05.15. | |
Lezsák Sándor (MDF) | Tag | 2002.06.13. | 2004.11.07. | |
Lezsák Sándor (független) | Tag | 2004.11.07. | 2006.05.15. |
Európai integrációs albizottság üléseinek megjelenítése