Készült: 2024.09.21.05:27:29
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1990-94
Választási és mandátumvizsgáló bizottság tagjai változásának elrejtése
Választási és mandátumvizsgáló bizottság tagjainak változásai | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Nyers Rezső (MSZP) | Elnök | 1990.05.03. | 1992.10.13. | |
Cséfalvay Gyula (KDNP) | Alelnök | 1990.06.12. | 1992.10.13. | |
Dr. Isépy Tamás (KDNP) | Alelnök | 1990.05.03. | 1990.05.23. | |
Gulyás József (SZDSZ) | Titkár | 1991.02.19. | 1992.02.18. | |
Dr. Novák Rudolf (SZDSZ) | Titkár | 1990.05.03. | 1990.11.19. | |
Rózsa Edit (SZDSZ) | Titkár | 1992.02.18. | 1992.10.13. | |
Dr. Dávid Ibolya (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1992.10.13. | |
Dr. Gali Ákos (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1990.11.27. | |
Sápi József (MDF) | Tag | 1990.11.27. | 1992.10.13. | |
Dr. Mészáros István László (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1992.10.13. | |
Kapitány Ferenc (FKGP) | Tag | 1990.05.03. | 1992.02.23. | |
Vincze Kálmán (FKGP) | Tag | 1990.05.03. | 1992.02.23. | |
Dr. Böröcz István (Kisgazda) | Tag | 1992.10.13. | 1993.03.08. | |
Kapitány Ferenc (Kisgazda) | Tag | 1992.02.24. | 1992.10.13. | |
Vincze Kálmán (Kisgazda) | Tag | 1992.02.24. | 1992.10.13. | |
Körösfői László (MSZP) | Tag | 1990.05.03. | 1992.10.13. | |
Deutsch Tamás (FIDESZ) 1 | Tag | 1992.06.23. | 1992.10.13. | |
Dr. Szájer József (FIDESZ) | Tag | 1990.05.03. | 1992.06.23. | |
Szelényi Zsuzsanna (FIDESZ) | Tag | 1990.05.03. | 1992.10.13. | |
Herczeg János (KDNP) | Tag | 1990.05.03. | 1992.10.13. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
nincs |
Választási és mandátumvizsgáló bizottságnak nincs albizottsága.