Készült: 2024.09.23.06:18:11
Dinamikus lap
T. Asztalos Ildikó
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi politikai államtitkár | 1996.11.01. | 1998.07.07. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1998-2002 | Borsod-Abaúj-Zemplén területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
1998-2002 | 112 | 1 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Miskolci Egyetem |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |