Készült: 2024.09.23.06:09:10
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1994-98
Önkormányzati és rendészeti bizottság tagjai változásának elrejtése
Önkormányzati és rendészeti bizottság tagjainak változásai (25 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Bernáth Varga Balázs (FKGP) | Elnök | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Csiha Judit (MSZP) | Alelnök | 1994.06.28. | 1994.07.15. | |
Dr. Lamperth Mónika (MSZP) | Alelnök | 1994.06.28. | 1996.12.15. | |
Pozsgai Balázs (MSZP) | Alelnök | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Szabó György (MSZP) | Alelnök | 1996.12.15. | 1998.06.17. | |
Dr. Dornbach Alajos (SZDSZ) | Alelnök | 1994.06.28. | 1995.02.13. | |
Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) | Alelnök | 1995.02.14. | 1998.06.17. | |
Birta Sándor (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Csabai Lászlóné (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1995.04.03. | |
Csernus Ferenc (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1997.02.11. | |
Csiha András (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Czellár István (MSZP) | Tag | 1996.09.24. | 1998.06.17. | |
Gyárfás Ildikó (MSZP) | Tag | 1995.05.30. | 1996.12.15. | |
Jauernik István (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Kalmár Péter (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1996.06.27. | |
Dr. Lamperth Mónika (MSZP) | Tag | 1996.12.15. | 1998.06.17. | |
Leszkovszki Tibor (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1995.03.06. | |
Lusztig Péter (MSZP) | Tag | 1995.03.07. | 1998.06.17. | |
Miakich Gábor (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Pálfy István (MSZP) | Tag | 1997.02.11. | 1998.06.17. | |
Dr. Rozgonyi József (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Szabó György (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1995.05.29. | |
Dr. Szabó Imre (MSZP) | Tag | 1995.04.04. | 1998.06.17. | |
Hodosán Róza (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Puha Sándor (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Szász Domokos (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Szentkuti Károly (SZDSZ) | Tag | 1994.08.30. | 1998.06.17. | |
Demeter Ervin (MDF) | Tag | 1995.06.27. | 1996.04.15. | |
Demeter Ervin (MDF) | Tag | 1997.04.09. | 1998.06.17. | |
Dr. Kelemen András (MDF) | Tag | 1996.04.16. | 1998.06.17. | |
Dr. Kónya Imre (MDF) | Tag | 1994.06.28. | 1995.06.26. | |
Lezsák Sándor (MDF) | Tag | 1994.06.28. | 1997.04.07. | |
Dr. Sepsey Tamás (MDF) | Tag | 1994.07.15. | 1996.04.15. | |
Dr. Tóth Tihamér (MDF) | Tag | 1994.06.28. | 1996.03.10. | |
Dr. Gerócs József (FKGP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Balsay István (FIDESZ) | Tag | 1994.12.22. | 1998.06.17. | |
Deutsch Tamás (FIDESZ) 1 | Tag | 1994.06.28. | 1994.12.21. | |
Dr. Pálfi Dénes (FIDESZ-MPP) | Tag | 1997.11.04. | 1998.06.17. | |
Dr. Selmeczi Gabriella (FIDESZ) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Pálfi Dénes (KDNP) | Tag | 1994.08.30. | 1997.07.21. | |
Dr. Rapcsák András (KDNP) | Tag | 1994.08.30. | 1997.07.21. | |
Dr. Tóth Tihamér (Néppárt-MDNP) | Tag | 1996.03.11. | 1998.06.17. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Önkormányzati és rendészeti bizottság | MSZP | 12 | 48.00% |
SZDSZ | 5 | 20.00% | |
MDF | 2 | 8.00% | |
FKGP | 2 | 8.00% | |
Fidesz | 3 | 12.00% | |
Néppárt-MDNP | 1 | 4.00% | |
Összesen | 25 | 100.00% |
Önkormányzati és rendészeti bizottságnak nincs albizottsága.